FRIENDS OF FOLKESTONE ACADEMY LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's principal activity is to advance for the public benefit, education in the United Kingdom, in particular, supporting the aims and objectives of Folkestone Academy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF THE FOLKESTONE AND MARLOWE ACADEMIES (Enw blaenorol)
- FRIENDS OF THE MARLOWE ACADEMY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR ROGER DE HAAN CBE DL | Cadeirydd |
|
||||||
Louisa Hope Coppins | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Am'e Leigh Moris | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Tracy Luke | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
MICHAEL PEARCE | Ymddiriedolwr | 03 October 2006 |
|
|
||||
GRAHAM BADMAN CBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.00k | £196.00k | £219.00k | £218.00k | £205.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.00k | £159.00k | £40.00k | £191.00k | £275.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 16 JANUARY 2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23 JANUARY 2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 02 AUG 2017 as amended on 02 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Charity are: (a) the advancement for the public benefit of education in the United Kingdom including, without limitation, to further in whatever manner and by whatever means the aims, objects, activities and enterprises of the schools currently known as Folkestone Academy and Folkestone Primary Academy whose principal premises are situated at Academy Lane, Folkestone, CT19 5FP ('Folkestone Academy'); (b) the relief of unemployment for the public benefit in such ways as may be thought fit, including assistance to find employment; (c) the provision of facilities, in the interests of social welfare, for recreation and other leisure time occupation with the object of improving conditions of life, in particular for the inhabitants of South East Kent; and (d) the furthering of such other charitable purposes as the Trustees shall think fit; (together the 'Objects').
Maes buddion
SOUTH-EAST KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Strand House
Pilgrims Way
Monks Horton
ASHFORD
TN25 6DR
- Ffôn:
- 01303817543
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window