Hanes ariannol FRIENDS OF IRFON VALLEY CP SCHOOL

Rhif yr elusen: 1103653
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.71k £5.13k £0 £400 £1.26k
Cyfanswm gwariant £1.44k £1.85k £4.00k £2.32k £4.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A