ymddiriedolwyr THE HEARTH CENTRE (HORSLEY) LTD
Rhif yr elusen: 1106143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Edward Stoker | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Steven Peter Duckworth | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
John Dale Robertson | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Deborah Ann Robertson | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Julie Straw | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Avril Robinson | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Christopher Siddle | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Jennifer Lucy Millard | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.