ALIVE AND KICKING U.K.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Alive and Kicking exist to create happier, healthier, more empowered communities. As the world's only not-for-profit sports ball manufacturer, we positively impact the lives and livelihoods of people facing disadvantage by producing a sports ball like no other - creating better access to ethical jobs, play and vital health education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,820 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- Cenia
- Zambia
Llywodraethu
- 20 Awst 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Kenny | Cadeirydd | 18 January 2022 |
|
|
||||
Christopher Duncan | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Joel Keane | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Simon Nasta | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Jonathan Begg | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
JAMES WILLIAM FLECKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOE COGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES APPLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DANNY GILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TRISTRAM JONES-PARRY MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.49k | £300.76k | £304.16k | £459.79k | £489.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £274.02k | £258.04k | £334.78k | £449.65k | £523.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £12.86k | £6.95k | £16.82k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Rhagfyr 2023 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Rhagfyr 2023 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 20 APRIL 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 AUGUST 2004 as amended on 18 Feb 2020 as amended on 18 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
The Charity's Objects are, for the public benefit: I. The relief of unemployment in communities facing disadvantage, primarily in sub-Saharan Africa, in such ways as the trustees think fit, including through the production of sports balls. II. The advancement of physical education across communities facing disadvantage, primarily in sub-Saharan Africa, through the provision of ethically made sports balls and sport participation programmes. III. The promotion of health across communities facing disadvantage, primarily in the UK and sub-Saharan Africa, through the delivery of health education programmes.
Maes buddion
EAST AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alive & Kicking
147 Hoxton Street
LONDON
N1 6QG
- Ffôn:
- 02076869852
- E-bost:
- info@aliveandkicking.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window