Hanes ariannol PROTEIN DANCE
Rhif yr elusen: 1103713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £466.12k | £447.77k | £327.48k | £411.29k | £413.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £465.85k | £459.99k | £243.85k | £474.15k | £387.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £600 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £283.16k | £50.00k | £293.15k | £293.15k | £293.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.