ymddiriedolwyr NEWSTRAID BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1116824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy O'Sullivan | Cadeirydd | 30 June 2016 |
|
|
||||
John Bardsley | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Grant Jordan | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Parin Gohil | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Mylene Sylvestre | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Michael Mirams | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Shaun Jones | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Adrian Hughes | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Paul Latham | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
COLIN FLETCHER | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
INGRID JONES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD JOHN WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.