NORTH KENT MIND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
North Kent Mind Mind works with people with mental health problems living in the North Kent and Medway areas of Kent to effect personal and social change.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,172,061
Roddion a chymynroddion | £43.74k | |
Weithgareddau elusennol | £3.11m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £18.78k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,227,346
Codi arian | £2.53k | |
Weithgareddau elusennol | £3.22m | |
Arall | £192 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,456,266 o 10 gontract(au) llywodraeth a £586,710 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.72k | |
Gwariant elusennol | £3.22m |
Pobl

123 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 18 Mai 2004: Cofrestrwyd
- DARTFORD GRAVESHAM & SWANLEY MIND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyndsey Stukalov-Stone | Cadeirydd | 01 February 2017 |
|
|
||||
Jessica Hamill | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Fatai Oladele Matilukuro-Olanuga | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Sarah Gow | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
DONALD IAIN MACLEOD | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
Oleg Stukalov-Stone | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
ANDREW UPSTILL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.05m | £2.45m | £2.84m | £3.28m | £3.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.22m | £2.07m | £2.52m | £3.21m | £3.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.12m | N/A | £2.04m | £1.46m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £104.74k | N/A | £29.60k | £586.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.52k | £143.84k | £138.24k | £82.08k | £43.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.64k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.96m | £2.31m | £2.70m | £3.19m | £3.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £490 | £128 | £100 | £4.42k | £18.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £35.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.17m | £2.06m | £2.52m | £3.21m | £3.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £48.99k | £0 | £0 | £4.93k | £2.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.49k | £6.72k | £643.23k | £34.87k | £715.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £894 | £193 | £149 | £192 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £6.15k | £4.14k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £1 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £743.05k | £1.16m | £1.55m | £1.54m | £1.33m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£39.79k | £0 | £0 | -£5.02k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £75.54k | £150.72k | £214.77k | £242.11k | £137.18k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mawrth 2024 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Mawrth 2024 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Chwefror 2023 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Chwefror 2023 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Chwefror 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/04/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21/09/2015 as amended on 13 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
I) TO PROMOTE THE PRESERVATION OF MENTAL HEALTH AND TO ASSIST IN RELIEVING AND REHABILITATING PERSONS SUFFERING FROM MENTAL DISORDER OR CONDITIONS OF EMOTIONAL OR MENTAL DISTRESS REQUIRING ADVICE OR TREATMENT IN DARTFORD, GRAVESHAM AND SWANLEY IN ASSOCIATION WITH MIND (THE NATIONAL ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH) (HEREINAFTER CALLED "MIND") AND IN ACCORDANCE WITH THE AIMS AND OBJECTS OF MIND; AND II) ANY ANCILLARY OBJECTS REQUIRED BY THE LOCAL ASSOCIATION (WHICH MUST CONFORM TO THE MAIN OBJECTIVES OF MIND)
Maes buddion
IN DARTFORD, GRAVESHAM AND SWANLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Almshouses
6 - 22 West Hill
Dartford
Kent
DA1 2EP
- Ffôn:
- 01322291380
- E-bost:
- admin@northkentmind.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window