Hanes ariannol YORK FAMILY MEDIATION SERVICE
Rhif yr elusen: 1105098
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.18k | £122.94k | £114.95k | £93.88k | £92.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.13k | £125.11k | £125.29k | £129.09k | £121.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £55.76k | £40.32k | £43.93k | £36.31k | £37.31k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £3.00k | £5.54k | N/A | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.