Hanes ariannol SCHOOL HOUSE NURSERY (SANDWICH) LTD

Rhif yr elusen: 1103787
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £179.12k £119.27k £92.27k £126.24k £132.26k
Cyfanswm gwariant £140.48k £134.20k £68.52k £10.70k £10.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £12.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £12.00k £12.00k