Hanes ariannol SOUTH LONDON ALLIANCE CHURCH

Rhif yr elusen: 1103873
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £61.11k £167.07k £167.78k £419.70k £239.00k
Cyfanswm gwariant £52.71k £45.83k £70.72k £87.71k £138.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A