Hanes ariannol HERNE BAY MASONIC CENTRE BENEVOLENT TRUST
Rhif yr elusen: 1103827
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.83k | £24.93k | £34.28k | £32.67k | £24.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.50k | £20.82k | £26.34k | £28.54k | £25.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.