ETHNIC MINORITY TRAINING & EDUCATION PROJECT NORTH EAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Training, Education, Community Work, Youth Work
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Middlesbrough
- Sunderland
Llywodraethu
- 06 Mai 2004: Cofrestrwyd
- EMTEP NORTH EAST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAMAL BOUCHELOUCHE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Abbas Rafi | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
HASAN TARIQ | Ymddiriedolwr | 24 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.26k | £146.50k | £25.33k | £9.26k | £9.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.77k | £108.85k | £18.05k | £16.85k | £16.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £79.95k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £115.54k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Awst 2024 | 204 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Mai 2023 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Mai 2023 | 104 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Mawrth 2022 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Mawrth 2022 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 SEPTEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF POVERTY THROUGH ARRANGING, PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF, TRAINING AND FACILITIES FOR THE INHABITANTS OF NEWCASTLE UPON TYNE WHO ARE UNEMPLOYED, OR ANY RESIDENT WHO HAS RECENTLY LEFT PRISON OR IS AT RISK OR CONSIDERED TO BE AT RISK OF OFFENDING OR RE-OFFENDING. 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE INHABITANTS OF NEWCASTLE UPON TYNE WHO ARE UNEMPLOYED, OR ANY RESIDENT WHO HAS RECENTLY LEFT PRISON OR IS AT RISK OR CONSIDERED TO BE AT RISK OF OFFENDING OR RE-OFFENDING, AND THE INHABITANTS OF NEWCASTLE UPON TYNE GENERALLY, IN IT SKILLS AND ENGLISH THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES AND TRAINING.
Maes buddion
NEWCASTLE UPON TYNE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
E M T E P
2 Shipley Avenue
NEWCASTLE UPON TYNE
NE4 9RA
- Ffôn:
- 078111164299
- E-bost:
- info@emtep.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window