FLEETWOOD MASONIC BENEVOLENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To further such charitable purposes as the trustees in their absolute discretion may from time to time decide, within the Fylde area, including the relief of poverty, sickness and distress, the advancement of education, and other charitable purposes for the benefit of the community in the Fylde, primarily but not exclusively by the provision of grants and financial support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Blackpool
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 07 Mai 2004: Cofrestrwyd
- F M B A (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Francis Rogers | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
WALTER DAUBNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MICHAEL COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEREK WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.44k | £19.86k | £6.58k | £8.12k | £7.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.62k | £5.32k | £10.31k | £8.90k | £7.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.67k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 MARCH 2004
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE, WITHIN THE FYLDE AREA, INCLUDING THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, AND OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE FYLDE, PRIMARY, BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF GRANTS AND FINANCIAL SUPPORT.
Maes buddion
THE FYLDE AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 Buttercup Lane
POULTON-LE-FYLDE
Lancashire
FY6 7ZW
- Ffôn:
- 01253822877
- E-bost:
- fmba1103638@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window