ymddiriedolwyr COLINDALE COMMUNITIES TRUST (CCT)
Rhif yr elusen: 1103854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim John Mulvenna | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Magali Marthe Peyrefitte | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Dr Sean James Wellington | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Keith Balcombe | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
Carol Johnson | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
SHERINE MCFARLANE | Ymddiriedolwr | 06 January 2016 |
|
|
||||
Karen Whitting | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
||||
GILL SARGEANT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.