Hanes ariannol REMARKABLE AUTISM LTD
Rhif yr elusen: 1104715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.81m | £4.06m | £4.94m | £5.33m | £5.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.00m | £3.99m | £4.44m | £4.78m | £5.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.89m | £4.76m | £5.05m | £5.57m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £130.24k | £141.52k | £220.10k | £178.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.21k | £22.61k | £0 | £0 | £30.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.39k | £15.07k | £17.04k | £3.01k | £1.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.79m | £4.02m | £4.90m | £5.27m | £5.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.36k | £2.97k | £8.82k | £6.89k | £25.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.90k | £14.09k | £46.85k | £12.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.21k | £0 | £0 | £0 | £30.81k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.99m | £3.99m | £4.44m | £4.78m | £5.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.37k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £149.72k | £159.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.