ymddiriedolwyr ST PETER'S PRE-SCHOOL (STAFFORD) LTD
Rhif yr elusen: 1103900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKIE TOMLINSON | Cadeirydd | 19 December 2012 |
|
|
||||
Marie Dawson | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Helen Carole Mace | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
HANNAH JANE JACKSON | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
JULIA HELEN EXTON | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
MAVIS INGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.