STALMINE VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is the provision and maintenance of a village hall for use by the inhabitants of the area of benefit without distinction of political, religious or other opinions, including use for: (a) meetings, lectures and classes, and (b) other forms of recreation and leisure-time occupation, with the object of improving the conditions of life for the inhabitants
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- STALMINE READING AND RECREATION ROOM (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONALD HOLFORD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Julie Wood | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Deborah Whiteside | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Sarah Loy | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Sylvia Jenkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Barbara Makinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
BRENDA MURPHY | Ymddiriedolwr | 25 February 2013 |
|
|
||||
DAVID RICHARD MAKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KENNETH JAMES JENKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.13k | £14.41k | £25.03k | £14.83k | £18.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.80k | £7.93k | £20.69k | £19.11k | £20.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £19.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Mehefin 2022 | 220 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 10/03/2005 AS AMENDED ON 07/04/2008 AS AMENDED ON 07/03/2011
Gwrthrychau elusennol
1. AS A MEETING ROOM OR LECTURE ROOM FOR THE INHABITANTS OF STALMINE AFORESAID AND AS A PLACE OF MEETING FOR COMMITTEES OR ANY SOCIETIES PAROCHIAL OR OTHERWISE, OR FOR MEETINGS TO BE CALLED IN AND OR FOR THE BENEFIT OF ANY SUCH SOCIETIES AS THE TRUSTEES MAY THINK DESIRABLE. 2. AS A PLACE OF MEETING FOR A CLUB OR CLUBS FOR THE SAID INHABITANTS AND FOR SUCH OTHER PERSONS AS THE TRUSTEES MAY THINK DESIRABLE.
Maes buddion
STALMINE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MOOREND HOUSE
STRICKLANDS LANE
STALMINE
POULTON-LE-FYLDE
FY6 0LL
- Ffôn:
- 01253700232
- E-bost:
- dm_kitchens@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window