Hanes ariannol OPEN COUNTRY
Rhif yr elusen: 1107331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.87k | £341.28k | £276.96k | £317.71k | £431.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £218.27k | £267.50k | £266.70k | £296.89k | £381.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £52.43k | £32.42k | £72.50k | £20.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £48.42k | £4.91k | £3.00k | £9.80k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.