Hanes ariannol KERNOW POSITIVE SUPPORT (KPS)
Rhif yr elusen: 1104947
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £198.31k | £100.77k | £70.25k | £60.56k | £53.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.71k | £182.28k | £108.23k | £34.62k | £56.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.00k | £57.25k | £59.56k | £25.67k | £51.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £34.00k | £0 | £0 | £34.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.