Ymddiriedolwyr INTOART PROJECTS

Rhif yr elusen: 1106084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Emma Jane Shaw Ymddiriedolwr 15 May 2025
Dim ar gofnod
Amber Frances Hahn Ymddiriedolwr 15 May 2025
Dim ar gofnod
Caroline Sharp Ymddiriedolwr 12 December 2024
Dim ar gofnod
Roseanna Elizabeth Gooder Ymddiriedolwr 04 June 2024
Dim ar gofnod
Ella Roeg Ymddiriedolwr 21 July 2021
Dim ar gofnod
Felicity Jane Sutherland Ymddiriedolwr 21 July 2021
Dim ar gofnod
Victoria Farrow Ymddiriedolwr 21 July 2021
Dim ar gofnod
Jennifer Orgill Ymddiriedolwr 21 July 2021
Dim ar gofnod
Nicola Dewar Ymddiriedolwr 21 May 2019
Dim ar gofnod
Laura Smith Ymddiriedolwr 21 May 2019
Dim ar gofnod