WEST YORKSHIRE ECUMENICAL COUNCIL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN WEST YORKSHIRE BY DRAWING THE CHURCHES IN THE AREA TOGETHER INTO GREATER UNDERSTANDING AND UNITY, ENABLING PARTICIPATING CHURCHES TO SHARE MORE FULLY IN THE ECUMENICAL MOVEMENT AND ENABLING THEM TO BEAR A MORE UNIFIED WITNESS IN THE COMMUNITY AND SERVE IT MORE EFFECTIVELY; BY MAKING APPROPRIATE EXPRESSION OF THEIR COMMON FAITH AND DEVOTION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Calderdale
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Kirklees
Llywodraethu
- 22 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
- 27 Chwefror 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- WYEC (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.04k | £54.46k | £51.16k | £48.66k | £50.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.98k | £58.50k | £56.04k | £44.14k | £45.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 10 Mai 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 10 Mai 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 02 Mawrth 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 02 Mawrth 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 12 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 12 Mai 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 SEPTEMBER 1986, AS AMENDED 10 OCTOBER 1994, 13 MARCH 1995, 26 OCTOBER 2000, 1 NOVEMBER 2002 AND 8 NOVEMBER 2004. AS AMENDED ON 20/10/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN WEST YORKSHIRE( FOR MORE DETAIL SEE MAP ANNEXED TO CONSTITUTION) BY DRAWING THE CHURCHES IN THE AREA TOGETHER INTO GREATER UNDERSTANDING AND UNITY, ENABLING PARTICIPATING CHURCHES TO SHARE MORE FULLY IN THE ECUMENICAL MOVEMENT AND ENABLING THEM TO BEAR A MORE UNIFIED WITNESS IN THE COMMUNITY AND SERVE IT MORE EFFECTIVELY; BY MAKING SUCH EXPRESSION OF THEIR COMMON FAITH AND DEVOTION AS MAY FROM TIME TO TIME BE FOUND DESIRABLE.
Maes buddion
YORKSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window