BURTON CHINESE COMMUNITY ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our main activities are: 1. to provide a contact point for members of the Chinese community. 2. The provision of emotional support and confidential advice as needed. 3. Providing meeting space for culture events, educational classes, Mandarin lesson for adults and children, and for senior members get together from the local Chinese community. 4. Chineses Culture awareness training workshops
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
- 20 Mai 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.73k | £35.15k | £40.20k | £41.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.64k | £28.62k | £37.38k | £43.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 29 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 29 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 09 Awst 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 14 Awst 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 12 Medi 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 12 Medi 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 15 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 16 Awst 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 FEBRUARY 2004 AS AMENDED 21 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE EDUCATION BY PROVIDING TRAINING FOR ADULT MEMBERS OF THE CHINESE COMMUNITY (HEREAFTER REFERRED TO AS THE BENEFICIARIES) IN BURTON, EAST STAFFORDSHIRE AND SOUTH DERBYSHIRE DISTRICT. 2. TO PROVIDE RECREATIONAL AND LEISURE TIME FACILITIES FOR THE BENEFICIARIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 3. TO RELIEVE MEMBERS OF THE CHINESE COMMUNITY WHO ARE IN NEED BY PROVIDING INFORMATION AND ADVICE.
Maes buddion
BURTON, EAST STAFFORDSHIRE AND SOUTH DERBYSHIRE DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window