St Marys Byfleet PTA & Friends

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The ST Marys PTA organise Summer & Christmas Fairs, Quiz Nights, School discos, Pamper & Shopping nights, Cake Sales and Toy Sales to raise funds to purchase equipment for the school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF ST MARY'S BYFLEET (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Ann Campbell | Cadeirydd | 09 September 2024 |
|
|
||||
Hayley Green | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Craig Anthony Waddle | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Paulina Rakowska | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.49k | £14.01k | £8.73k | £28.06k | £20.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.12k | £10.78k | £19.67k | £20.63k | £15.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Tachwedd 2023 | 148 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 699 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Rhagfyr 2022 | 183 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mawrth 2022 | 271 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 13 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 APRIL 2004 as amended on 16 Oct 2019 as amended on 02 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY (1) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; (2) ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS;
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MARYS C OF E PRIMARY SCHOOL
HART ROAD
BYFLEET
WEST BYFLEET
KT14 7NH
- Ffôn:
- 07897994447
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window