LOVE AND JOY MINISTRIES LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Love & Joy Ministries advances the Christian faith through the medium of music, dance and drama and by demonstrating the Gospel through practical help to the most vulnerable in the community,including homeless children,young people,excluded groups and the elderly.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Cenia
- De Affrica
- Ireland
- Uganda
- Y Gambia
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR TANI OMIDEYI | Cadeirydd |
|
||||||
Uchechi Ezinwanne Ugwu | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Rev David Olatunde Shosanya | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|||||
Anna Hawley | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
REV ROGER IAN SUTTON | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
Pastor John Adereti | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|||||
Helen Jayne Hawley | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.85k | £215.08k | £387.14k | £219.25k | £277.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.94k | £138.35k | £257.15k | £231.18k | £364.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 NOV 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 MAR 2016 as amended on 31 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY (THE 'OBJECTS') ARE: 3.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION ACROSS THE WORLD(IN ACCORDANCE WITH THE ARTICLES OF FAITH SET OUT IN THE SCHEDULE TO THIS MEMORANDUM) AND THE PROPAGATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL PARTICULARLY (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) THROUGH THE MEDIUM OF MUSIC, DANCE AND DRAMA AND ALSO BY DEMONSTRATING THE CHRISTIAN FAITH THROUGH PRACTICAL HELP TO THE MOST VULNERABLE IN THE COMMUNITY INCLUDING HOMELESS CHILDREN, YOUNG PEOPLE, THE SICK AND ELDERLY AND IN PARTICULAR BY: - 3.1.1 HOLDING MEETINGS FOR WORSHIP AND EVANGELISM 3.1.2 SUPPORTING OTHER CHRISTIAN ORGANISATIONS WITH SIMILAR OBJECTIVES 3.1.3 SUPPORTING THE HOMELESS AND PROVIDING INFORMATION, TECHNICAL HELP, COUNSELLING AND ACCOMMODATION 3.1.4 SUPPORTING YOUNG PEOPLE THROUGH THE PROVISION OF YOUTH CLUBS, HOLIDAY TIME PLAY SCHEMES, SKILLS WORKSHOPS AND EDUCATIONAL SUPPORT PROGRAMMES 3.1.5 SUPPORTING THE SICK AND THE ELDERLY THROUGH ORGANISED VISITS AND THE DISTRIBUTION OF GIFTS DONATED BY THE MORE FORTUNATE MEMBERS OF THE COMMUNITY 3.1.6 SUPPORTING CHURCHES AND OTHER COMMUNITY GROUPS THROUGH THE PROVISION OF CHOIRS, DRAMA GROUPS, DANCE GROUPS, RECORDING FACILITIES, CONCERTS AND EVANGELICAL EVENTS; 3.1.7 PROVIDING PASTORAL SUPPORT TO CHURCHES AND MINISTRIES ACROSS THE WORLD; AND 3.2 TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE THE UNITED KINGDOM, KENYA AND UGANDA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LIVERPOOL LIGHTHOUSE
OAKFIELD ROAD
WALTON
LIVERPOOL
L4 0UF
- Ffôn:
- 01514762342
- E-bost:
- connect@ljmaoc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window