ymddiriedolwyr LOVE AND JOY MINISTRIES LTD
Rhif yr elusen: 1107029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR TANI OMIDEYI | Cadeirydd |
|
||||||
Uchechi Ezinwanne Ugwu | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Rev David Olatunde Shosanya | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|||||
Anna Hawley | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
REV ROGER IAN SUTTON | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
Pastor John Adereti | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|||||
Helen Jayne Hawley | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.