The Bull Theatre Ltd

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education for young children. Grants to individuals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £215 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnet
Llywodraethu
- 23 Medi 2004: Cofrestrwyd
- DARE TO DREAM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIE SUSAN EARNSHAW | Cadeirydd | 10 January 2017 |
|
|||||
Simon John SMITH | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Monica da Silva | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
marc babwah | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
DAVID JOHN EARNSHAW | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.77k | £118.34k | £40.19k | £45.62k | £118.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.79k | £105.33k | £35.33k | £46.01k | £113.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.50k | N/A | N/A | £215 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2023
(Mae'r cyfrifon |
25 Gorffennaf 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Mehefin 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Mehefin 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Mehefin 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 09 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 09 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 DECEMBER 2003 AS AMENDED 30 JUNE 2004 AND 16 SEPTEMBER 2004. as amended on 09 Jun 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG CHILDREN FROM ECONOMICALLY DISADVANTAGED FAMILIES FROM NORTH LONDON AND THE REST OF THE REGION IN THE SUBJECT OF PERFORMING ARTS, PARTICULARLY BY THE FOLLOWING: 1) THE PROVISION OF BURSARIES TOWARDS THE COST OF EDUCATIONAL COURSES, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, THE COURSES AT THE SUSI EARNSHAW THEATRE SCHOOL; 2) THE PROVISION OF EMERGENCY GRANTS TO STUDENTS UNDERTAKING FORMAL EDUCATION IN THE PERFORMING ARTS TERTIARY LEVEL TO COVE GENERAL ITEMS REQUIRED FOR THE COURSE AND RELATED EXPENSES; 3) ENCOURAGING NATIONAL AND INTERNATIONAL EXCHANGES IN PERFORMING ARTS; AND 4) PROMOTING AND DEVELOPING PERFORMING ARTS IN SCHOOLS AND THE LOCAL COMMUNITY.
Maes buddion
BARNET, GREATER LONDON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Bull Theatre
68 High Street
Barnet
EN5 5SJ
- Ffôn:
- 02084415010
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window