TIPTON YOUTH PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide training and support to improve life-skills in children and young people, to empower them to make better life choices and enabling them to remain safe and healthy. To improve their self-esteem and grow in confidence so they are able to make a positive contribution to society. We work in participation with local communities, schools and faith groups to end the cycle of low aspirations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Sandwell
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.72k | £13.44k | £11.00k | £11.00k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.39k | £18.78k | £7.43k | £7.43k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 20 Mai 2024 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 25 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 12 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 APRIL 2004
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH PARTICULARLY (BUT WITHOUT LIMITATION) AMONGST CHILDREN AND YOUNG PEOPLE; 2. ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY (BUT WITHOUT LIMITATION) AMONGST CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL, PHYSICAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES; AND 3. TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE BOARD MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
TIPTON AND SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window