THALIA THEATRE COMPANY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Thalia Theatre Company is an independent educational arts related learning provider for disabled adults and young people with physical and sensory impairments and learning difficulties in particular but not exclusively. We operate 'arts' related learning day opportunities for disabled people post 18 years. The artistic remit of the company is 'Theatre for Empowerment and Social Change'.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
- 22 Hydref 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THALIA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.92k | £88.27k | £88.06k | £90.72k | £24.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.32k | £99.07k | £106.02k | £100.87k | £118.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £26.71k | £83.03k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.21k | £1.21k | £1.21k | £1.21k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 17 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 17 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 29 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 29 Tachwedd 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 MARCH 2004 AS AMENDED 12 JULY 2004 AND 23 MAY 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS WITH PHYSICAL OR LEARNING DIFFICULTIES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH THE PROMOTION OF THE ARTS PARTICULARLY THE ARTS OF DRAMA AND DANCE AND RELATED ACTIVITIES WITH A VIEW TO DEVELOPING LIFE SKILLS AND IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window