Hanes ariannol THE MARIST FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1104614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.94k £6.38k £15.98k £18.54k £24.52k
Cyfanswm gwariant £12.88k £13.77k £4.87k £4.07k £37.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A