THE HAMPSHIRE CALEDONIAN PIPE BAND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Hampshire
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
- 30 Tachwedd 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HAMPSHIRE CALEDONIAN (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/10/2005 | 26/10/2006 | 01/10/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.01k | £11.59k | £9.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.37k | £5.18k | £5.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 26 Hydref 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 26 Hydref 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Hydref 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 26 Hydref 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2007 | 25 Chwefror 2009 | 208 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Hydref 2006 | 26 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Hydref 2006 | 26 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 26 Hydref 2005 | 31 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Hydref 2005 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 APRIL 2004 AS AMENDED 15 JULY 2004
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN APPRECIATION OF THE ART OF PIPE MUSIC IN EFFORT TO ENCOURAGE, IMPROVE, AND PROMOTE, THE PLAYING OF BAGPIPES MUSIC TO ALL SECTIONS OF THE COMMUNITY BY WAY OF PUBLIC CONCERTS, RECITALS AND MARCHES AND ANY OTHER MEANS THOUGHT APPROPRIATE, WHILST BEING FREE OF ANY POLITICAL, SECTARIAN, OR RELIGIOUS AFFILIATIONS OR DOGMAS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window