ymddiriedolwyr FRIENDS OF COCKFIELD SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1104434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Bayes | Cadeirydd | 17 September 2019 |
|
|
||||
Catherine Susan Fisher | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
SophieJane Perry | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Glen James William Elsey | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Hannah Alice Talbot | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Tracy Jane Elsey | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Beatham-McDonald | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Wendy Marion Wright | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Catherine Mary Rowe | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||
Mark Lee Aston | Ymddiriedolwr | 02 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.