Hanes ariannol ASPIRING COMMUNITIES TOGETHER LTD
Rhif yr elusen: 1104200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £576.23k | £438.68k | £298.95k | £649.13k | £361.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £591.47k | £444.91k | £229.79k | £452.75k | £397.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £87.31k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £396.26k | £361.96k | £203.38k | £280.63k | £94.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.57k | N/A | N/A | £1.46k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £69.07k | N/A | N/A | £50.72k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £495.04k | N/A | N/A | £542.87k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48 | N/A | N/A | £12 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £10.50k | N/A | N/A | £54.06k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £515.40k | N/A | N/A | £377.82k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £74.93k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £76.07k | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.