CORNERSTONE CARE IN CONFIDENCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
COUNSELLING AND ADVICE FOR PEOPLE EXPERIENCING CRISIS PREGNANCIES, OR UNDERGOING STRESS FOLLOWING A TERMINATION OR MISCARRIAGE. PROVIDING NON-DIRECTIVE ONGOING SUPPORT WHATEVER DECISION IS REACHED.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1108376 NEWMARKET PREGNANCY SUPPORT CENTRE
- 28 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Johannes | Cadeirydd | 18 March 2024 |
|
|
||||
Juliette Mapimhidze | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Wilma Kotzenberg | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Peter Lusmore | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
||||
CLAIR COOPER | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.96k | £57.08k | £54.28k | £85.63k | £116.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.92k | £35.01k | £42.76k | £75.81k | £141.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £5.00k | £1.63k | N/A | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST 7 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SUBJECT OF PREGNANCY AND THE TERMINATION OF PREGNANCY AND INTO THE EFFECTS THEREOF UPON WOMEN WHETHER PHYSICAL, MEDICAL OR PSYCHOLOGICAL; B) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF WOMEN'S HEALTH; C) THE PROVISION OF ADVICE COUNSELLING AND ASSISTANCE TO WOMEN AND THEIR PARTNERS AND FAMILIES WHO ARE SUFFERING FROM ANY PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS, DISTRESS OR POVERTY DURING OR AS A RESULT OF PREGNANCY OR FOLLOWING AN ABORTION, MISCARRIAGE, COT DEATH, STILL BIRTH, LOSS OF A CHILD OR SEXUAL ABUSE; D) THE PROMOTION OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE WHICH MAY CONVENIENTLY BE CARRIED ON IN CONNECTION WITH THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cornerstone Care In Confidence
1 Trinity Place
Hartford Road
HUNTINGDON
Cambridgeshire
PE29 3QA
- Ffôn:
- 07760146411
- E-bost:
- info@pregnancyadvice.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window