THE REACT FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1104518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TO ADVANCE THE STUDY OF SCIENCE AND ENGINEERING IN CUMBRIA BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO STUDENTS UNDERTAKING POST 16 AND UNIVERSITY STUDY IN SCIENCE, ENGINEERING AND STEM RELATED SUBJECTS AND CONDUCTING ACTIVITIES WITH SCHOOL AGE CHILDREN THAT EDUCATE AND INSPIRE THEM TO PURSUE A CAREER IN SCIENCE AND ENGINEERING.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £45,084
Cyfanswm gwariant: £32,924

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR PETE WOOLAGHAN Cadeirydd 25 May 2004
Dim ar gofnod
Philip Anthony Redfern Ymddiriedolwr 13 May 2025
Dim ar gofnod
Kirby Johnston Ymddiriedolwr 01 October 2021
Dim ar gofnod
Richard John Smith Ymddiriedolwr 01 October 2021
Dim ar gofnod
Kyle Martin Hannah Ymddiriedolwr 01 October 2021
Dim ar gofnod
Kayleigh Daniels Ymddiriedolwr 20 October 2015
ST BENEDICT'S RC HIGH SCHOOL FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1064 diwrnod
THE PHOENIX YOUTH PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Thomas Robert Durcan Ymddiriedolwr 28 April 2014
Dim ar gofnod
MICHAEL PRIESTLEY Ymddiriedolwr
THE PHOENIX YOUTH PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
IAN LUPTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.20k £22.23k £57.50k £21.71k £45.08k
Cyfanswm gwariant £10.74k £5.16k £49.82k £35.20k £32.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 22 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 22 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 26 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 13 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 13 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 23 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 19 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PHEONIX COURT
EARL STREET
CLEATOR MOOR
CUMBRIA
CA25 5AU
Ffôn:
01946 813778