STREET CHILD RESCUE-TANZANIA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote street child issues in Tanzania. Funding education for individual former street boys in Tanzania.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 July 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Tanzania
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
- 31 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- STREET CHILD RESCUE - TANZANA (Enw gwaith)
- SAFE HAVENS-TANZANIA (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/07/2015 | 27/07/2016 | 27/07/2017 | 27/07/2018 | 27/07/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Gorffennaf 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 27 Gorffennaf 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Gorffennaf 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 27 Gorffennaf 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Gorffennaf 2019 | 24 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Gorffennaf 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Gorffennaf 2018 | 24 Medi 2019 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Gorffennaf 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 JANUARY 2004, AS AMENDED 30 JUNE 2004 AND 5TH JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND HARDSHIP AMONG HOMELESS CHILDREN AND YOUNG PEOPLE EXCLUSIVELY FOR THE STREET CHILD PROJECT BY THE PROVISION OF SHELTER, FOOD, EDUCATION AND OTHER SUCH SERVICES AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DEEM APPROPRIATE.
Maes buddion
NOT DEFIEND
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window