Hanes ariannol ECPAT UK

Rhif yr elusen: 1104948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £340.48k £529.50k £474.37k £361.00k £630.06k
Cyfanswm gwariant £501.44k £379.02k £378.04k £437.08k £491.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £13.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £64.74k £7.29k N/A N/A £201.74k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £55.71k N/A N/A £51.73k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £463.66k N/A N/A £578.07k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A £10.13k N/A N/A £252
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A £4.96k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £332.93k N/A N/A £450.38k
Gwariant - Ar godi arian N/A £43.10k N/A N/A £40.12k
Gwariant - Llywodraethu N/A £11.41k N/A N/A £13
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A £2.99k N/A N/A £776