Ymddiriedolwyr EXETER U3A
Rhif yr elusen: 1104480

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harriet Rutherford Smith | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Mark Steven Hall | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Virginia Rosenfeld | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Rosemary Jane Hydar | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Patricia Anne Barwell | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Ann Louise Harper | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Ian Donald Murray | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Annabel Dominique Nater-Andreae | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Mary-Jane Hannah Morgan | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Terry Ancell | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.