Ymddiriedolwyr PROJECT ART WORKS
Rhif yr elusen: 1104301

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberley Jane Balukiewicz | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||
Victoria Helen Hooper | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Gemma Pugh | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Marie-Elaine Sexton | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Nick Ewbank | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Young | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
James Cannell | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
CLARE WHISTLER-MACFARLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.