ymddiriedolwyr LOOK SUSSEX
Rhif yr elusen: 1105485
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Brownlee | Cadeirydd | 05 September 2016 |
|
|
||||
James Langley | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Samantha Stout | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Jennifer Louise Boyd | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Alison Bates | Ymddiriedolwr | 13 April 2018 |
|
|
||||
Cara Croke | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.