Heritage and Communities Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation of the Grade 2 listed Victorian pump house at Low Hall and its Marshall pumping engines and ancillary equipment; the creation and operation of a heritage museum on the site dedicated to the history of pumps and pumping, reciprocating steam engines, local transport, fire fighting and manufacturing in Walthamstow and the Lea Valley.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £950 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- Markfield Beam Engine and Museum (Enw gwaith)
- THE PUMP HOUSE E17 THE LEA VALLEY EXPERIENCE (Enw gwaith)
- Walthamstow Pumphouse Museum (Enw gwaith)
- THE PUMP HOUSE STEAM & TRANSPORT MUSEUM TRUST (Enw blaenorol)
- WALTHAMSTOW PUMPHOUSE MUSEUM (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Lewis | Cadeirydd | 23 July 2023 |
|
|||||
Sally Bruce | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|||||
Arielle Murphy | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Ruth Britt | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Simon Oliver | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Dr Alison Lee | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Katie Ann Smith | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Ian McLaughlin | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|
||||
Rosalind Anne Dore | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
Malcolm Yull | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
|
||||
MAUREEN BLUNDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.44k | £56.64k | £99.49k | £115.69k | £159.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.64k | £58.21k | £99.54k | £94.43k | £133.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | £950 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION CONVERSION CONVERSION 06 APR 2021 as amended on 31 Aug 2024 as amended on 12 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE INITIATE ADVANCE ENCOURAGE ADMINISTER SUPPORT AND PROCURE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT LARGE THE COLLECTION RESTORATION RECONSTITUTION RENOVATION REINSTATEMENT REPLACEMENT REPRODUCTION AND EXHIBITION OF SITES BUILDINGS PUMPS ENGINES PLANT EQUIPMENT APPARATUS DEVICES GADGETS CONTRIVANCES EXHIBITS PLANS MODELS AND INVENTIONS OF HISTORICAL AND TECHNICAL INTEREST PARTICULARLY AS THEY MAY RELATE TO THE ESTABLISHMENT MAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF THE SUPPLY OF WATER THE TREATMENT AND DISPOSAL OF SEWAGE THE HANDLING OF SURFACE WATER AND/OR WHERE THEY ARE ASSOCIATED ASPECTS OF SCHEMES FOR THE IMPROVEMENT OF ARRANGEMENTS FOR THE PUBLIC HEALTH.
Maes buddion
MARKHOUSE, WALTHAMSTOW, LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Walthamstow Pumphouse Museum
10 South Access Road
LONDON
E17 8AX
- Ffôn:
- 02085211766
- Gwefan:
-
walthamstowpumphouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window