ymddiriedolwyr BATCHLEY SUPPORT GROUP - REDDITCH COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1106022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Anne O'connor | Cadeirydd | 06 November 2023 |
|
|
||||
Kerrie Miles | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Lucie Anna Jane Foster | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Philip Stuart Berry | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||
Janet Barron | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
WILLIAM GEORGE CARPENTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.