ENCOURAGE SURVIVORS OF CULTS AND ABUSE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EnCourage provides support to survivors of cults, spiritual abuse, abusive groups or relationships and abusive family environments through the provision of: counselling, psychotherapy, telephone support, befriending, practical advice, advocacy, mentoring and education about cults and spiritual abuse. EnCourage provides supervision and training to professionals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
- 02 Ebrill 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- CLEARWATERS OPEN DOOR TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25k | £172 | £593 | £740 | £369 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06k | £741 | £329 | £510 | £124 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE PHYSICAL AND MENTAL WELLBEING OF PEOPLE WHO HAVE SUFFERED AS A RESULT OF CONTACT WITH CULTS, ABUSIVE GROUPS OR RELATIONSHIPS, OR AN ABUSIVE FAMILY ENVIRONMENT, THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, BEFRIENDING, MENTORING, EDUCATION, COUNSELLING, PSYCHOTHERAPY, ACCOMMODATION, PRACTICAL ADVICE AND ADVOCACY, AND THROUGH THE TRAINING AND SUPERVISION OF INDIVIDUALS TO PROVIDE SUCH SERVICES. 2. TO UNDERTAKE RESEARCH, AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, IN ALL AREAS RELATING TO CONTACT WITH CULTS, ABUSIVE GROUPS OR RELATIONSHIPS, OR ABUSIVE FAMILY ENVIRONMENTS, AND TO WORK WITH OTHER BODIES WHO HAVE EXPERTISE IN THESE AREAS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window