Hanes ariannol THE DANIEL ADAMSON PRESERVATION SOCIETY

Rhif yr elusen: 1104681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £338.62k £298.38k £347.19k £169.84k £214.63k
Cyfanswm gwariant £227.30k £283.43k £277.73k £229.30k £233.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A