Hanes ariannol BSC Multicultural Services

Rhif yr elusen: 1104502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £179.98k £371.67k £154.32k £191.63k £372.85k
Cyfanswm gwariant £156.37k £149.14k £209.87k £251.03k £277.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.00k £29.68k £11.00k £36.64k £54.97k