ymddiriedolwyr INCLUSION INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1106715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Swenson | Cadeirydd | 26 October 2016 |
|
|
||||
ANTHONY RICHARD BENNETT | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|||||
Luis Gabriel Villarreal Peralta | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Lloyd Malcolm Lewis | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Jyrki Pinomaa | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Nagase Osamu | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.