Hanes ariannol SANDWELL ADVICE & MONEYLINK TRUST

Rhif yr elusen: 1104494
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £13.35k £0 £6 £5 £2
Cyfanswm gwariant £109.68k £7.67k £3.99k £4.92k £12.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A