Hanes ariannol SOKA GAKKAI INTERNATIONAL - UK
Rhif yr elusen: 1104491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.44m | £2.81m | £2.47m | £2.40m | £2.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.92m | £3.85m | £3.26m | £3.32m | £3.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £35.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.19m | £1.85m | £1.99m | £2.00m | £2.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £384.27k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £841.79k | £825.43k | £0 | £348.47k | £363.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £407.57k | £128.34k | £100.48k | £55.00k | £95.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.40k | £46.88k | £44.42k | £297.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.84m | £3.85m | £3.26m | £3.32m | £3.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £83.88k | £7.84k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.63k | £239.97k | £17.38k | £17.17k | £20.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £27.05k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.