HOPE AND MERCY FOUNDATION TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hope and Mercy had registered as a charity in Uganda under non-government organisation. We are working with the elderly who are abandoned, isolated, sick and starving. We opened up in December 2009, working with local councils on village levels. We provide basic necessities of essential commodities, p/c and to some a hot meal.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Uganda
Llywodraethu
- 02 Awst 2004: Cofrestrwyd
- 10 Ionawr 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2014 | 01/04/2015 | 01/04/2016 | 01/04/2017 | 01/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.32k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.15k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 111 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 111 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 477 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 477 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 842 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 842 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1207 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1207 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1572 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1572 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 9 APRIL 2004, AS AMENDED 18 JULY 2004
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS; THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, PRIMARILY BY NOT BY WAY OF LIMITATION IN THE UK, UGANDA AND KENYA AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UK, UGANDA AND KENYA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window