EASTLANDS HOMES PARTNERSHIP LIMITED

Rhif yr elusen: 1105987
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE PROVISION AND MANAGEMENT OF SOCIAL HOUSING, NEIGHBOURHOOD MANAGEMENT AND ACTING AS A KEY PARTNER IN THE REGENERATION OF EAST MANCHESTER.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn ymddiriedolwr.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Medi 2004: Cofrestrwyd
  • 23 Ebrill 2019: Tynnwyd (WEDI'I HESGUSODI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £40.62m £33.21m £37.28m £37.63m £38.09m
Cyfanswm gwariant £50.42m £39.95m £31.85m £29.21m £29.45m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £93.00k £0 £77.30k £62.44k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £95.00k £80.99k £201.45k £3.23m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.97m £191.00k £0 £344.00k £959.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £30.92m £32.36m £36.94m £37.22m £36.97m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £344.00k £659.00k £54.00k £66.00k £160.00k
Incwm - Arall £7.39m £0 £291.00k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £50.33m £39.00m £31.34m £28.57m £28.32m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £505.00k £737.00k £1.13m
Gwariant - Llywodraethu £83.74k £75.45k £102.15k £97.59k £115.81k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Asedau hunan ddefnydd £257.52m £265.62m £110.92m £115.10m £118.33m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £2.88m £4.19m £3.16m
Cyfanswm asedau £15.51m £15.09m £17.25m £9.85m £10.83m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £2.28m -£1.01m -£514.00k £6.03m £6.64m
Cyfanswm rhwymedigaethau £87.50m £93.05m £164.01m £154.85m £149.27m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 03 Ionawr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 03 Ionawr 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 11 Ionawr 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 11 Ionawr 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 17 Tachwedd 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 17 Tachwedd 2016 Ar amser