Hanes ariannol THE FRIENDS OF ST MELLANUS CHURCH

Rhif yr elusen: 1104792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.57k £3.02k £2.96k £4.58k £4.42k
Cyfanswm gwariant £597 £8.47k £5.05k £442 £11.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A